…2014 la società rinunciava al concordato. Il 8/7/2014 il Collegio sindacale 05 o rassegnava le dimissioni. Il 6/11/2014 la società presentava nuova domanda di concordato, ritirata il oo 2/12/2014 con …...
…22 luglio 2005, il Presidente geom. R.XXX e il consigliere dott. S.XXXXXXX hanno presentato le dimissioni e sono stati sostituiti dal dott. Bordin (A.X ) , che è divenuto Presidente e dall' ing. Milan…...