…ed in particolare rilevava che A.XXXXXXXX era stato amministratore delle due società sino alle dimissioni del 20.07.2016, rassegnate in concomitanza con la cessione delle sue partecipazioni sociali (o…...
…istrazione di C.XXXXXXX solo dall' 11.6.2011 al 31.10.2011, quando il medesimo avrebbe dato le dimissioni con effetto immediato, essendo rimasta in carica la maggioranza degli altri consiglieri, conse…...
…guenze delle dimissioni dal collegio peritale del consulente specializzato in geotecnica, osserva il Collegio che al giudice del rinvio è stato demandato di accertare se dette dimissioni abbiano avuto…...
… data 31.05.2012 (doc. 2); - che il giorno 22.12.2015, l' odierno attore rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza dal 31.01.2016 (doc. 3 ); - che, nonostante tale prestazione fosse stata svolta…...