…n delibera del 21 marzo 2013. Lamentava, tuttavia, il B.XXXX che a seguito delle contemporanee dimissioni rassegnate dagli altri consiglieri in data 21 settembre 2013 e della conseguente decadenza del…...
…22 luglio 2005, il Presidente geom. R.XXX e il consigliere dott. S.XXXXXXX hanno presentato le dimissioni e sono stati sostituiti dal dott. Bordin (A.X ) , che è divenuto Presidente e dall' ing. Milan…...
… nuovi soci, M.XXX R.XXXXX era stata costretta, in data 6 giugno 2016, a rassegnare le proprie dimissioni; successivamente, la gestione della società era stata esercitata dall' esponente di V.XXXXXXXX…...
…del contratto definitivo e senza | alcun sollecito da parte del C.XXXX, fino a quando, dopo le dimissioni di quest' ultimo il nuovo Vice Presidente B.XXXXXX P.XXX in data 11.05.2015 provvedeva a trasm…...