… data 31.05.2012 (doc. 2); - che il giorno 22.12.2015, l' odierno attore rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza dal 31.01.2016 (doc. 3 ); - che, nonostante tale prestazione fosse stata svolta…...
…amento termico; precisava di essere stato diretto dei lavori fino al 3 giugno 2009, data delle dimissioni, e a lui era stato sostituito altro professionista; che a tale data (giugno 2009) l' edificio …...
…à contestualmente alla cessione delle quote di cui sopra e sarà effettuata mediante lettera di dimissioni irrevocabili ed immediate, manlevando R.XXXXXXX G.XXXXXX da ogni eventuale responsabilità in r…...
…22 luglio 2005, il Presidente geom. R.XXX e il consigliere dott. S.XXXXXXX hanno presentato le dimissioni e sono stati sostituiti dal dott. Bordin (A.X ) , che è divenuto Presidente e dall' ing. Milan…...